Hráči
Věk | Výška | Váha | Držení | Typ | Datum | Evidenční dodatek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Blín2007 | |
16 | - | - | - | |||
Daniel Bregar2006 | |
18 | - | - | - | |||
Matěj Bugan2007 | |
17 | - | - | - | |||
Tomáš Dančák2007 | |
17 | - | - | - | |||
Jiří Dubský2006 | |
18 | - | - | - | |||
Jáchym Eliáš2007 | |
17 | - | - | - | |||
Vojtěch Fořt2007 | |
16 | - | - | - | |||
Jakub Hrnčíř2007 | |
17 | - | - | - | |||
Jakub Klápa2006 | |
17 | - | - | - | 02. 11. 2023 - 30. 06. 2026 | ||
Lev Kliment2006 | |
17 | - | - | - | 08. 09. 2022 - 30. 06. 2025 | ||
Jakub Kraus2006 | |
17 | - | - | - | |||
Matyáš Kýr2006 | |
17 | - | - | - | |||
Jindřich Lego2007 | |
17 | - | - | - | |||
Viktor Mádr2006 | |
18 | - | - | - | |||
Jiří Obrusník2006 | |
18 | - | - | - | |||
Matyáš Polidar2007 | |
16 | - | - | - | |||
Adam Sapík2006 | |
17 | - | - | - | |||
Vojtěch Vosátka2006 | |
18 | - | - | - |
Trenéři
Věk | Post |
---|
Zprávy
Více článků